Работал в 6 компаниях 31 год 6 месяцев
Телекоммуникации / Связь
Главный инженер по эксплуатации
BIGLINE, ТМ
Телекоммуникации / Связь
11 лет 6 месяцев
03.2013 - по настоящее время
Главный инженер в строительстве
Строй стиль Украина
Телекоммуникации / Связь
4 месяца
08.2012 - 12.2012
Инженер производственно- технического отдела
Макснет, ООО
Телекоммуникации / Связь
4 месяца
02.2012 - 06.2012
начальника отдела
ООО «Велтон.Телеком»
Телекоммуникации / Связь
16 лет 8 месяцев
04.1995 - 12.2011
01.03.12г -по настоящее время Гл. инженр ТМ "BIGLINE" 30.08.12г.-15.12.12г., Гл. инженер Строй стиль Украина 14.12.2012г.- 30.06.12 ООО " Махнет"
31.08.2007г. - 14.12.2011г., начальника отдела учета сетей, Центра обслуживания сети в г. Харькове ООО «Велтон.Телеком» (учет сетей и сооружений, управление персоналом в эксплуатации ).
01.10.2006г. - 31.08.2007г., начальника отдела учета сетей, сооружений и паспортизации Филиала ООО «ТК» «Велтон.Телеком» в г. Харькове (учет сетей и сооружений, управление персоналом в эксплуатации в г.г. Харьков, Полтава, Сумы, Кременчуг).
01.08.2006г. - , 01.10.2006 исполняющий обязанности
начальника отдела учета сетей, сооружений и паспортизации ГК
«Велтон.Телеком» (учет сетей и сооружений, управление
персоналом в эксплуатации).
30.10.1999г. - 01.08.2001г. ведущий инженер службы эксплуатации
и линейно-технического учета ГК «Велтон.Телеком» (эксплуатация
выносных концентраторов, управление инженерно-техническим
персоналом, организация режима допуска на объекты, организация
производства на объектах).
31.11.1997г. - 30.10.1999г инженер сектора эксплуатации РТК
«Интерсвяэь» (эксплуатация оборудования Компании, поддержание
жизнеобеспечения объектов, организация производства).
01.06.1996г.- 31.11.97г. станционный инженер РТК «Интерсвязь»
(запуск объектов компании по районам г. Харькова, организация
сетей и линейно кабельных сооружений).
16.05.1995г.-01.06.1996г. инженер технического отдела РТК
«Интерсвязь» (организация производства, строительство, ввод
объектов в эксплуатацию, по внедрению, в сеть ГТС г. Харькова.).
инженер отдела коммуникаций
СУРФ «ИНЭК»
Телекоммуникации / Связь
12 лет
11.1995 - 11.2007
30.05.1998г.- 30.04.2007г. установка и инсталляция АТС «SТАRЕХ - IMS». на УМГ Донбасстрансгаз п.Ялта, г.Макеевка, г.Луганск, г.Новопсков, г.Донецк, пгт.Дарьевка Лисичанский р-н (организация технологических сетей Донбасстрансгаза организация узлов связи).
инженер электроник УЭАТС
концерна «ЭПОС»
Телекоммуникации / Связь
2 года 4 месяца
12.1992 - 04.1995
организация сетей, эксплуатация УЭАТС АТЛАНТ-128
Ключевая информация
Наличие лидерских и управленческих навыков, работа на конечный результат
Учился в 3 заведениях
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
Инженер программист, факультет компьютерных технологий
Харьков, Украина, 2014
Харьковский национальный университет им. В.Н Каразина
специалист по международной экономике экономический
Харьков, Украина, 2008
Новосибирский электротехнический институт связи им. Н.Д.Псурцева
Инженер электросвязи Многоканальная электросвязь
Новосибирск, Россия, 1994
Владеет языками
Английский
ниже среднего
Немецкий
средний
Русский
родной
Может проходить собеседование на этом языке
Может проходить собеседование на этом языке
Украинский
родной
Может проходить собеседование на этом языке
Может проходить собеседование на этом языке
Курсы, тренинги, сертификаты
технический центр LG Телеком
курсы повышения квалификации, специализация инженер по установке и обслуживанию АТС «SТАRЕХ - IMS».
Дополнительная информация
Военная служба
1979г.-1991г. служба в СА:
1979 г.-1991 г. служба в Северной группе войск - начальник
радиопередающего центра ЗКП Мин.обороны.
1984г.- 1987г. командир взвода дистанционного управления (радио
минирование) подразделение ИНЗАГИ Забайкальский ВО.
1982г.-1984г. начальник радиостанции средней мощности
(армейское звено) подразделение ИНЗАГИ Забайкальский ВО.
1979г.-1980г. срочная служба в СА механик ЗАС, радист Зкл.
1980г.-1981г. Военная школа связи специализация командир радио
взвода., Туркестанский ВО.
Компьютерные навыки
компьютер - (объемно), делопроизводство
Водительское удостоверение
В,С
Общественная деятельность
2010 балотировался кандидатом в депутаты в горсовет г. Харьков
Цель
Евгений Олегович
Евгений Олегович
Руководитель производства
Харьков
Готов переехать: Другие страны
полная занятость
Обновлено 1 месяц назад